Renseignements sur Irma Haltner-Reich
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Irma Haltner-Reich
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005052162, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Kurt Haltner AG, in Neckertal, CHE-108.020.432, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2009, S.14, Publ. 5197270).
Firma neu:
Kurt Haltner AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.12.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haltner-Reich, Irma, von Sennwald, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haltner, Kurt, von Sennwald, in Mogelsberg (Neckertal), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Hasler, Karl, von Altstätten, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5089564, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Kurt Haltner AG, in Mogelsberg, CH-320.3.038.388-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.1998, S. 7672).
Sitz neu:
Neckertal. [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haltner, Kurt, von Sennwald, in Mogelsberg (Neckertal), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mogelsberg];
Haltner-Reich, Irma, von Sennwald, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mogelsberg].
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Kurt Haltner AG, in Mogelsberg, Bahnhofstrasse, 9122 Mogelsberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.2.1995.
Zweck:
Handel mit und Installation von Heizungs- und Lüftungsanlagen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, pachten und verpachten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Filialen und Tochtergesellschaften errichten.
Aktienkapital:
Fr.200000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.200000.
Aktien:
200 Namenaktien zu Fr.1000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma "Kurt Haltner", in Mogelsberg, gemäss Übernahmebilanz per 01.01.1995 mit Aktiven von Fr.1441239.95 und Passiven von Fr.1241239.95, wofür 200 Namenaktien zu Fr.1000 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Haltner, Kurt, von Sennwald, in Mogelsberg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Haltner-Reich, Irma, von Sennwald, in Mogelsberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Visum Treuhand AG, in Abtwil (Gaiserwald), Revisionsstelle.