Renseignements sur Peter Daniel Hallwyler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Peter Daniel Hallwyler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7027434, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
nivelacuso gmbh, in Münchenstein, CH-280.4.007.970-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2009, S. 5, Publ. 4999260).
Statutenänderung:
16.01.2013.
Sitz neu:
Arlesheim.
Domizil neu:
Schorenweg 10, 4144 Arlesheim. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebene Briefe.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernasconi, Raymondo, von Münchenstein, in Münchenstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Hallwyler, Peter Daniel, von Zofingen, in Rothrist, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Hallwyler, Peter Daniel, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: 6407934, Registre du commerce Argovie, (400)
Gebrüder Hallwyler, in Rothrist, CH-400.2.902.237-7, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2011, S. 0, Publ. 6312868).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hallwyler, Peter, von Zofingen, in Rothrist, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hallwyler, Stefan, von Zofingen, in Rothrist, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6389860, Registre du commerce Argovie, (400)
Fritz Siegrist AG, in Rothrist, CH-400.3.903.116-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2009, S. 2, Publ. 4877124).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hallwyler, Stefan, von Zofingen, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hallwyler, Peter, von Zofingen, in Rothrist, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Born, Markus, von Thunstetten, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].