Renseignements sur Markus Hagmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Markus Hagmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005087238, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung der Ersparnisanstalt Degersheim, in Degersheim, CHE-101.978.191, Stiftung (SHAB Nr. 188 vom 27.09.2012, S.0, Publ. 6867096).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (CHE-113.698.580), in St. Gallen.
Organisation neu:
[Streichung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagmann, Markus, von Sennwald, in Degersheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Regula, von Mosnang und Amden, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gemperle, Patrick, von Degersheim, in Degersheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stäheli, Markus, von Egnach, in Degersheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].
Numéro de publication: 4111185, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Genossenschaft Sportplatz Necker, in Neckertal, CHE-100.964.335, Genossenschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2014, Publ. 1709647).
Statutenänderung:
29.08.2017. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 01.09.2017 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagmann, Markus, von Sennwald, in Degersheim, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gemperle, Patrick, von Degersheim, in Degersheim, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3890935, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Skilift Degersheim AG, in Degersheim, CHE-101.923.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, Publ. 2568219).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagmann, Markus, von Sennwald, in Degersheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gemperle, Patrick, von Degersheim, in Degersheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.