Renseignements sur Boris Stephan Häusermann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Boris Stephan Häusermann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005519593, Registre du commerce Zoug, (170)
Dorfgenossenschaft Menzingen, in Menzingen, CHE-102.391.462, Genossenschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004750341).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Menzi, Zita, von Glarus Nord, in Menzingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Reto, von Menzingen, in Menzingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Fabian, von Oberdorf (NW), in Menzingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elsener, Armando, von Menzingen, in Menzingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häusermann, Boris Stephan, von Zug, in Menzingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5142882, Registre du commerce Zoug, (170)
Telcon GmbH, in Zug, CH-170.4.001.532-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 25.02.1997, S. 1259).
Statutenänderung:
28.05.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
K-OS Bau und Treuhand AG, in Zug, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häusermann, Boris, von Egliswil, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Registre du commerce Zoug, (170)
Telcon GmbH, Sitz Zug.
Domizil:
Obmoos 4, 6301 Zug, GmbH (Neueintragung).
Statutendatum:
10.02.1997.
Zweck:
Beratung auf dem Gebiet der Telekommunikation;
kann damit zusammenhängende Dienstleistungen erbringen, Unternehmensberatung leisten, Vertretungen übernehmen, mit Waren aller Art handeln, sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben und verwalten.
Stammkapital:
CHF20000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Häusermann, Boris, Heimat Egliswil, in Zug, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, Stammanteil: CHF19000;
K-OS Bau und Treuhand AG, in Zug, Gesellschafterin, Stammanteil: CHF1000.