Renseignements sur Anton Häfliger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Anton Häfliger
Participations
Dernières notifications FOSC pour Anton Häfliger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6828154, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
avacor ag, in St. Gallen, CH-320.3.067.483-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2010, S. 15, Publ. 5719314).
Statutenänderung:
27.08.2012.
Zweck neu:
Erbringung von Steuerberatung sowie Unternehmungs- und allgemeiner Wirtschaftsberatung einschliesslich aller damit verbundenen Tätigkeiten, soweit sie dem Hauptzweck dienen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften und andere dingliche Rechte erwerben, halten und veräussern, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder errichten..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfliger, Anton, von Triengen, in Bütschwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rütsche, Jürg, von Kirchberg SG, in Abtwil SG (Gaiserwald), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lamminger, Daniel, österreichischer Staatsangehöriger, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hasler, Rudolf, von Leimiswil BE, in Thal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zanettin, Isabelle Romana, von Cumbel GR, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6716482, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Ostschweizerische Revisionsgesellschaft AG, in St. Gallen, CH-320.3.037.470-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2011, Publ. 6078684).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger, Anton, von Triengen, in Bütschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Looser, Philipp, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Thal, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen];
Rütsche, Jürg, von Kirchberg SG, in Abtwil SG (Gaiserwald), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6220590, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
LRH Immo AG, in Gaiserwald, CH-320.3.066.908-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2010, S. 16, Publ. 5569884).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfliger, Anton, von Triengen, in Bütschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rütsche, Jürg, von Kirchberg SG, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lamminger, Daniel, österreichischer Staatsangehöriger, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].