Renseignements sur Rudolf Hächler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rudolf Hächler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6634574, Registre du commerce Berne, (36)
Entris Banking AG, in Muri bei Bern, CH-035.3.000.352-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2012, S. 0, Publ. 6564774).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hächler, Rudolf, von Gränichen, in Rümligen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüdy, Monika Irène, von Burgdorf, in Rüfenacht BE (Worb), mit Kollektivprokura zu zweien;
von Bergen Roth, Rita Helena, von Hasliberg, in Wichtrach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Bergen, Rita].
Numéro de publication: 5086226, Registre du commerce Berne, (36)
Entris Banking AG, in Muri bei Bern, CH-035.3.000.352-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2009, S. 4, Publ. 4899804).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Beat, von Lufingen, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bachmann, Peter, von Sursee, in Düdingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneebeli, Thomas, von Muttenz, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggimann, Christoph, von Sumiswald, in Dürrenroth, mit Kollektivprokura zu zweien;
Oppliger, Peter, von Heimiswil, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Burri, Martin, von Rüschegg, in Schwarzenburg (Wahlern), mit Kollektivprokura zu zweien;
Stampfli, Edwald, von Burgäschi (Aeschi SO), in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Beuret, Jean-Baptiste, von Le Bémont JU, in Courtételle, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ankenbrand, Thomas Dr., von Winterthur, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsleitung/CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widiger, Hans-Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Zofingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmutz, Rudolf, von Niedermuhlern, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Augstburger, Beat, von Wohlen bei Bern, in Reichenbach im Kandertal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Heiniger, Stefan, von Eriswil, in Huttwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ziltener, Gregor, von Schübelbach, in Beinwil am See, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hollenstein, Sandra, von Mosnang, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Gschwend, Sandra, von Rickenbach TG];
Gutzwiller, Jürg Dr., von Basel und Oberwil BL, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Furrer, Olivier, von Unterbäch, in Zollikofen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Perego, Philipp, von Lugano und Niederglatt, in Uetendorf, Vorsitzender der Geschäftsleitung/CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ehrenbold, Matthias, von Luzern, in Adligenswil, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodel, Roger, von Hägendorf, in Hägendorf, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hächler, Rudolf, von Gränichen, in Rümligen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2898340, Registre du commerce Argovie, (400)
Krankenheim Laurenzenbad, in Erlinsbach, CH-400.6.901.115-0, Betrieb des Krankenheimes Laurenzenbad durch Ermöglichung der langdauernden Hospitalisierung vor allem körperlich Chronischkranker usw., Verein (SHAB Nr. 189 vom 29.09.1999, S. 6659).
Statutenänderung:
10.06.2004.
Name neu:
Verein Laurenzenbad.
Domizil neu:
Laurenzenbad, 5018 Erlinsbach.
Zweck neu:
Der Verein hat den Zweck, das Krankenheim Laurenzenbad zu betreiben. Dieses Heim ist auf die Betreuung von Personen ausgerichtet, die auf eine dauerhafte anspruchsvolle Pflege angewiesen sind.
Organisation neu:
Generalversammlung, Vorstand von 5 - 9 Mitgliedern und Kontrollstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Hans-Peter, von Winterthur, in Erlinsbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ischer, Anne-Rose, von Blumenstein, in Küttigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hächler, Rudolf, von Gränichen, in Biberstein, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuthard, Verena, von Merenschwand, in Erlinsbach, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Beat, von Kirchleerau, in Erlinsbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyler, Claudia, von Zug und Endingen und Zürich, in Erlinsbach, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Graf, Elisabeth, von Erlinsbach, in Niedererlinsbach, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Göldlin, Dr. Christian, von Luzern, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
König, Alexander, von Bottenwil, in Erlinsbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Leimer, Christine, von Wiesendangen und Bettlach, in Biberstein, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furter, Silvia, von Dottikon, in Erlinsbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.