Renseignements sur Rose Haechler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Rose Haechler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004483667, Registre du commerce Zurich, (20)
füürwärch Keramik&Kunst GmbH, in Dübendorf, CHE-279.409.198, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2011, Publ. 6232642).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haechler, Rose, von Jegenstorf, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Fällanden].
Numéro de publication: 4350593, Registre du commerce Zurich, (20)
Kafi näbedra gmbh, in Dübendorf, CHE-447.511.801, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 01.06.2015, Publ. 2177707).
Firma neu:
Kafi näbedra gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.07.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haechler, Rose, von Jegenstorf, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Fällanden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2177707, Registre du commerce Zurich, (20)
Kafi näbedra gmbh, in Dübendorf, CHE-447.511.801, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 12.04.2012, Publ. 6634152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zanoletti, Gabriel, von Dübendorf, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haechler, Rose, von Jegenstorf, in Fällanden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].