Renseignements sur Moritz Haberl
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Moritz Haberl
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005314556, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Vereinigung international tätiger Privat-Detektive (VID), in Füllinsdorf, CHE-101.357.764, Verein (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2017, Publ. 3410511).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köster, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Bünde (DE), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietenmaier, Hugo Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Crailsheim (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Borna (DE), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haberl, Moritz, deutscher Staatsangehöriger, in Vierren (DE), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Schelker, Peter, von Ramlinsburg, in Füllinsdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Grohmann, Sandra Norlinde, deutsche Staatsangehörige, in Borna (DE), Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3410511, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Vereinigung international tätiger Privat-Detektive (VID), in Liestal, CHE-101.357.764, Verein (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2014, Publ. 1717131).
Statutenänderung:
29.05.2016.
Sitz neu:
Füllinsdorf.
Domizil neu:
c/o Peter Schelker, Grundackerstrasse 20A, 4414 Füllinsdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Franziska, von Langnau im Emmental, in Ettingen, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haberl, Moritz, deutscher Staatsangehöriger, in Vierren (DE), Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: in Koblenz (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Najda, Genadi, deutscher Staatsangehöriger, in Pegnitz (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numéro de publication: 1717131, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Vereinigung international tätiger Privat-Detektive (VID), in Liestal, CHE-101.357.764, Verein (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2012, Publ. 6926674).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herold, Johannes, von Worb, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haberl, Moritz, deutscher Staatsangehöriger, in Koblenz (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schmidt, Franziska, von Langnau im Emmental, in Ettingen, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Köster, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Bünde (DE), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien].