Renseignements sur Grischa Gyr
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Grischa Gyr
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004800424, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Munz Enterprises GmbH, bisher in Zürich, CHE-497.756.807, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2016, Publ. 2703973).
Statutenänderung:
16.12.2019.
Sitz neu:
Bichelsee-Balterswil.
Domizil neu:
Riesenbergstrasse 2, 8362 Balterswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gyr, Grischa, von Einsiedeln, in Wallisellen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Munz, Camillus Hugo, von Sulgen, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: in Bichelsee-Balterswil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2528297, Registre du commerce Zurich, (20)
Munz Enterprises GmbH, in Wallisellen, CHE-497.756.807, Im Bachofen 12, 8304 Wallisellen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.12.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Installationen von Schwach- und Starkstromanlagen sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. .
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 02.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Munz Enterprises Installationen AG (CHE-112.449.324), in Bichelsee-Balterswil, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Munz, Camillus Hugo, von Sulgen, in Bichelsee-Balterswil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Gyr, Grischa, von Einsiedeln, in Wallisellen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6340754, Registre du commerce Zurich, (20)
swisspro AG, in Zürich, CH-020.3.022.365-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2011, S. 0, Publ. 6312614).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fürst, Peter, von Zürich, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ricco, Gustavo, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gyr, Grischa, von Einsiedeln, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.