Renseignements sur Markus Gygax
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Gygax
Participations
Dernières notifications FOSC pour Markus Gygax
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005084276, Registre du commerce Zurich, (20)
Think Tank Airfield City Dübendorf, Zürich, in Zürich, CHE-343.177.878, c/o KLAUS Strategie, Führung, Kommunikation AG, Basteiplatz 7, 8001 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
02.12.2020. 11.01.2021.
Zweck:
Der Verein fördert und unterstützt die Interessen zur Entwicklung des Areals Flugplatz Dübendorf in Hinsicht auf neue Nutzungsformen und Gestaltung eines Innovationsparks. Dabei dient der Verein seinen Mitgliedern und interessierten Dritten als Forum für den Austausch von Informationen, für die Entwicklung von Nutzungsformen, Synergien und gemeinsamen Projekten (beispielsweise Nutzungskonzepte etc.). Der Verein will ein glaubwürdiger und kompetenter Ansprechpartner für die Öffentlichkeit, Behörden und weitere interessierte Personen und Gruppen im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Gebietes Flugplatz Dübendorf sein. Der Verein ist bestrebt, gegenüber diesen Ansprechpartnern in einer Weise zu kommunizieren, dass die Interessen seiner Mitglieder, der künftigen Nutzer des Areals Flugplatz Dübendorf und der Öffentlichkeit in angemessener Weise berücksichtigt werden. Der Verein ist nicht gewinnstrebig sowie politisch und konfessionell neutral.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Zuwendungen Dritter und allfälliger Vermögensertrag.
Eingetragene Personen:
Conrad, Stefan, von Bern, in Zollikon, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gygax, Markus, von Seeberg, in Weisslingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kämpf, Daniela Julia, von Au (SG), in Langenthal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Hans Peter, von Oberkulm, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1970081, Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizer Stiftung Pro Aero, in Zürich, CHE-101.688.132, Stiftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2014, Publ. 1316391). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gros, Jean-Michel, von Dardagny, in Satigny, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax, Markus, von Seeberg, in Weisslingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Briner, Robert P., von Cologny, in Chêne-Bougeries, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fehrlin, Hans Rudolf, von Schaffhausen und Weisslingen, in Rehetobel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BK&P AG, Treuhandgesellschaft (CHE-101.478.451), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BK&P AG, Treuhandgesellschaft (CH-020.2.903.556-4)].
Numéro de publication: 1316391, Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizer Stiftung Pro Aero, in Zürich, CHE-101.688.132, Stiftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2011, Publ. 6460352).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herbert, Alfred Pierre, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hirzel, Hans Peter, von Zürich und Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax, Markus, von Seeberg, in Weisslingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ritter, Alfred, von Basel, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.