Renseignements sur Bruno Gutmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bruno Gutmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005284977, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Lerchenfeld Sport AG, St. Gallen, in St. Gallen, CHE-107.382.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2001, S.9643).
Firma neu:
Lerchenfeld Sport AG, St. Gallen in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.08.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furgler, Dr. Kurt Johannes, von Pfäfers, in Eggersriet, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gutmann, Bruno, von Basel, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Osterwalder, Rolf, von Gaiserwald und Waldkirch, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfister, Jürg, von Klingnau, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfister, Jürg, von Klingnau, in St. Gallen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6200030, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Unit Consulting AG, in Gossau SG, CH-320.3.045.820-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2010, S. 17, Publ. 5482238).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutmann, Bruno, von Basel, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tobler, Ernst, von Hemberg, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muzzarini, Sascha Claude Philipp, von Oberbipp, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3851650, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Tagesklinik Prof. Dr. med. A. Bangerter AG, in St. Gallen, CH-320.3.038.066-4, Betreiben einer Tagesklinik usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 28.04.2003, S. 13, Publ. 965918).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenz, Urs, von Uesslingen-Buch, in Gossau SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gutmann, Bruno, von Basel, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maeder-Bangerter, Christina, von Zürich, in Zürich, Präsidentin und Delegierte, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäger, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Appenzell, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Guido, von Appenzell, in Gais, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.