Renseignements sur Martin Guntern
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Guntern
Participations
Dernières notifications FOSC pour Martin Guntern
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1004633382, Registre du commerce Berne, (36)
AMU AG, in Kirchdorf (BE), CHE-465.010.810, c/o Guntern Architekten AG, Thalgutstrasse 13, 3116 Kirchdorf BE, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.05.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Grundstücken, die Entwicklung und Realisation von Bauprojekten, insbesondere die Realisierung von Neu- und Umbauten sowie Renovationen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, veräussern, halten, verwalten, vermitteln und überbauen, Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleiche oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Rechtsgeschäfte eingehen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder mit ihm zusammenhängen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder Fax).
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 09.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Guntern, Martin, von Goms, in Kirchdorf BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Urs, von Kirchdorf (BE), in Kirchdorf BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krieg, Andreas, von Schübelbach, in Kirchdorf BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Urs, von Röthenbach im Emmental, in Kirchdorf BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1727989, Registre du commerce Berne, (36)
Paul Guntern AG, in Kirchdorf BE, CHE-107.871.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2013, Publ. 1021613).
Statutenänderung:
15.09.2014.
Firma neu:
Guntern Architekten AG.
Domizil neu:
Thalgutstrasse 13, 3116 Kirchdorf BE.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architekturbüros, insbesondere die Planung und Realisierung von Neu- und Umbauten sowie Renovationen. Sie kann Grundstücke erwerben, veräussern, halten, verwalten, vermitteln und überbauen, Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleiche oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Rechtsgeschäfte eingehen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder mit ihm zusammenhängen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, per Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guntern, Paul, von Reckingen-Gluringen, in Kirchdorf BE, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Guntern, Martin, von Reckingen-Gluringen, in Kirchdorf BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thun];
Trevag Treuhand- und Revisions AG (CHE-108.408.405), in Münsingen, Revisionsstelle [bisher: Trevag Treuhand- und Revisions AG].
Numéro de publication: 6772014, Registre du commerce Berne, (36)
Paul Guntern AG, in Kirchdorf BE, CH-035.3.009.803-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2005, S. 3, Publ. 2672190).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guntern-Feller, Marie Louise, von Reckingen VS, in Kirchdorf BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guntern, Martin, von Reckingen-Gluringen, in Thun, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].