Renseignements sur Markus Günter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Günter
Participations
Dernières notifications FOSC pour Markus Günter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3798612, Registre du commerce Zurich, (20)
AGOR AG, in Zürich, CH-020.3.024.363-3, Betrieb einer Marketingagentur, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2002, S. 24, Publ. 296018).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Klaus, von Rüderswil, in Dürnten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günter, Markus, von Würenlos, in Boppelsen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Hug, Oliver, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Ulli, Eduard, von Reisiswil, in Zürich, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Registre du commerce Zurich, (20)
AGOR AG, in Z ü r i c h , Rötelstrasse 37, 8037 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.03.2001, 19.03.2001.
Zweck:
Betrieb einer Marketingagentur;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 300'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.-.
Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma agor Werbeagentur K. Lüthi, in Zürich, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2000 mit Aktiven von CHF 361'398.25 und Passiven von CHF 51'768.33, wofür 300 Namenaktien zu CHF 1'000.- ausgegeben werden und CHF 9'629.92 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Lüthi, Klaus, von Rüderswil, in Dürnten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Günter, Markus, von Würenlos, in Boppelsen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Oliver, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulli, Eduard, von Reisiswil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
AS & T Attenhofer Steuerberatung & Treuhand, in Zurzach, Revisionsstelle.