Renseignements sur Alexandre Günsberg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alexandre Günsberg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6607962, Registre du commerce Valais, (626)
ALNAT Liquidations Sàrl., précédemment à Freienbach, CH-130.4.016.321-7, société à responsabilité limitée (No. FOSC 232 du 29.11.2010, p. 13, Publ. 5913760).
Statuts originaires:
18.11.2010.
Modification des statuts:
29.02.2012.
Nouveau siège:
Conthey.
Nouvelle adresse:
Av. De la Gare 37, 1964 Conthey.
Nouveau but:
Liquidation des marchandises de toutes sortes et l'exécution de toutes activités y relatives (cf. Statuts pour but complet).
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts. [biffé: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Nouvelles communications:
Communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: Gemäss Erklärung vom 18.11.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Günsberg, Natalya, de ukrainische Staatsangehörige, à Wilen SZ (Wollerau), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.00;
Günsberg, Alexandre, de Basel, à Wilen SZ (Wollerau), associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Franck, Philippe, ressortissant français, à Divonne-les-Bains (FR), associé, gérant et président, avec signature individuelle, pour 12 parts sociales de CHF 1'000.00;
Zekri, Yvonne-Anna, de Bauen, à Crissier, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00;
Amicone, Valérie, de Jouxtens-Mézery, à Jouxtens-Mézery, associée, sans droit de signature, pour 2 parts sociales de CHF 1'000.00;
Rossier, Sandrine, de Chavornay, à Lausanne, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
De Marval, Fiona, de Lausanne, à Lausanne, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 18.11.2010, il est renoncé à un contrôle restreint. [Les inscriptions seront désormais opérées en français].
Numéro de publication: 5913760, Registre du commerce Schwyz, (130)
ALNAT Liquidations Sàrl., in Freienbach, CH-130.4.016.321-7, Schlyffistrasse 41, 8832 Wilen SZ, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.11.2010.
Zweck:
Liquidation und Verkauf von Waren aller Art und alle damit zusammenhängenden und verwandten Tätigkeiten und Dienstleistungen;
kann sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Wertschriften erwerben, verwalten oder verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 18.11.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Günsberg, Alexandre, von Basel, in Wilen SZ, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Günsberg, Natalya, ukrainische Staatsangehörige, in Wilen SZ, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.