Renseignements sur Nelly Gubler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Nelly Gubler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Registre du commerce Grisons, (350)
Berichtigung des im SHAB Nr. 233 vom 17.11.1998, S. 7848, publizierten TB-Eintrags Nr. 3555 vom 11.11.1998. Credit Suisse, in St. Moritz, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 223 vom 17.11.1998, S. 7848).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubler, Nelly, von Pfäffikon, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Die naCHF lgende Person wurde irrtümlich, anstelle von Gubler, Nelly, gelöscht und wird somit wieder eingetragen:
Grob, Peter, von Sevelen, in Abtwil, mit Kollektivprokura zu zweien .
Registre du commerce Zurich, (20)
Gubler Consult & Co, in Pfäffikon, Wallikerstrasse 39, 8330 Pfäffikon, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
1.06.1998.
Zweck:
Unternehmensberatung. Übernimmt das Geschäft der erloschenen Einzelfirma "R. Gubler Consult", in Pfäffikon, mit Aktiven und Passiven.
Eingetragene Personen:
Gubler, Nelly, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Gubler, Regula, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Grisons, (350)
Credit Suisse, in St. Moritz, Betrieb einer Bank insbesondere für das Firmen- und Individualkundengeschäft sowie für das Private Banking im In- und Ausland, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 204 vom 23.10.1997, S. 7722).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Domizil neu:
Via Maistra 5, 7500 St. Moritz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackermann, Dr. Josef, von Mels, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Donatz, Erwin, von Sils im Domleschg, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Urs Stephan, von Oberhallau, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand, Wendelin, von Bürglen UR, in Wattwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Helfensberger, Alex, von Gossau SG, in Muolen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mengotti, Franco, von Poschiavo, in Domat/Ems, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berlinger, Roland, von Degersheim, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Boz, Marcel, von Neftenbach, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bruhin, Michael, von Wangen SZ, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Decurtins, Marianna, von Sumvitg, in Untervaz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gähler, René, von Herisau, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Giorgetta, Paolo, von Rossa, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Glinz, Paul, von St. Gallen, in Seuzach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grob, Peter, von Sevelen, in Abtwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gubler, Nelly, von Pfäffikon, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hollenstein, Karin, von Mosnang, in Abtwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Korber, Bernhard, von Niederbipp, in Staad SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kräuchi, Werner, von Bäriswil, in Kreuzlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.