Renseignements sur Daniel Grolimund
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Daniel Grolimund
Participations
Dernières notifications FOSC pour Daniel Grolimund
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004783722, Registre du commerce Berne, (36)
Fidala AG, in Bolligen, CHE-112.591.749, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2015, S.0, Publ. 2365907).
Firma neu:
Fidala AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.12.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grolimund, Larissa, von Erschwil, in Bolligen, Präsidentin des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grolimund, Daniel, von Erschwil, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2365907, Registre du commerce Berne, (36)
Fidala AG, in Orpund, CHE-112.591.749, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2014, Publ. 1617375).
Statutenänderung:
02.09.2015.
Sitz neu:
Bolligen.
Domizil neu:
Kirchstrasse 18b, 3065 Bolligen.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im medizinischen und paramedizinischen Bereich, Kauf, Verkauf und Handel von medizinischen und paramedizinischen Hilfsmitteln sowie Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen und Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Immobilien erwerben oder weiterveräussern.. Gemäss Erklärung vom 02.09.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Angehrn-Schnyder, Andrea, von Zürich, in Orpund, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angehrn-Schnyder, Fiorenzo Dr. med.Chirurg, von Zürich, in Orpund, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angehrn, Fiorenzo, von Zürich, in Basel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gosteli Treuhand AG (CHE-107.187.845), in Ins, Revisionsstelle;
Angehrn, Damiano, von Zürich, in Orvin, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grolimund, Larissa, von Erschwil, in Bolligen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grolimund, Daniel, von Erschwil, in Bolligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1556387, Registre du commerce Berne, (36)
grolimund works, in Bolligen, CHE-285.543.540, Kirchstrasse 18B, 3065 Bolligen, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Design- und Grafikbereich;
Vertrieb von Immaterialgüterrechten in den vorgenannten Bereichen.
Eingetragene Personen:
Grolimund, Daniel, von Erschwil, in Bolligen, Inhaber, mit Einzelunterschrift.