Renseignements sur Prof. Dr. Albrecht Grözinger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Prof. Dr. Albrecht Grözinger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3340189, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung für Jüdische Studien an der Universität Basel, in Basel, CHE-110.402.079, Stiftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2013, Publ. 7052058).
Domizil neu:
Leimenstr. 48, 4051 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grözinger, Prof. Dr. Albrecht, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenker, Dr. Anatol, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Guth Biasini, Nadine, von Zürich, in Basel, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Refaeil, Dr. Nora, von Basel, in Basel, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mayordomo Marin, Moisés, spanischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schenk, Frithjof Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1414651, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Stiftung DISPUTATIO für berufsbegleitende Studien in Theologie und Religionsphilosophie, in Liestal, CHE-109.554.653, Stiftung (SHAB Nr. 204 vom 19.10.2012, Publ. 6896922).
Name neu:
Stiftung DISPUTATIO für berufsbegleitende Studien in Theologie und Religionsphilosophie in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 24.02.2014 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ott-Rehberg, Prof. Dr. Heinrich, von Riehen und Basel, in Riehen, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grözinger, Prof. Dr. Albrecht, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ott, Sibylle, von Basel, in Basel, Mitglied und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Plaz, Pfr. Thomas, von Savognin, in Winterthur, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 7052058, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung für Jüdische Studien an der Universität Basel, in Basel, CH-270.7.002.502-1, Stiftung (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2012, Publ. 6851398).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stegemann, Prof. Dr. Ekkehard, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liatowitsch, Dr. Peter, von Basel und Genf, in Basel, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haumann, Prof. Dr. Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grözinger, Prof. Dr. Albrecht, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Guth Biasini, Nadine, von Zürich, in Basel, Vizepräsidentin des Stiftungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Refaeil, Dr. Nora, von Basel, in Basel, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rom, Werner, von Zollikon, in Zollikerberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenker, Dr. Anatol, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wohlmann, Dr. Herbert, von Zürich, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.