Renseignements sur Franziska Burkhardt
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Franziska Burkhardt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005730452, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Rofega AG, in Basel, CHE-100.194.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005161026).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferro, Romano, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Weil am Rhein (DE)];
Burkhardt, Franziska, von Basel, in Himmelried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gratzer-Eberwein, Franziska].
Numéro de publication: 4331807, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Rofega AG, in Basel, CHE-100.194.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2014, Publ. 1654397).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferro, Romano, von Basel, in Weil am Rhein (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Gratzer-Eberwein, Franziska, von Basel, in Himmelried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zwingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4674792, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Rofega AG, in Basel, CH-270.3.005.161-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2004, S. 6, Publ. 2139162).
Statutenänderung:
22.09.2008. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Heidi, von Pratteln, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Beetschen Treuhand, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gratzer-Eberwein, Franziska, von Basel, in Zwingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ferro, Romano, von Basel, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].