Renseignements sur Sabine Graf
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Sabine Graf
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1125513, Registre du commerce Berne, (36)
BERNEXPO HOLDING AG, in Bern, CH-035.5.014.807-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2013, Publ. 7159610).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Adrian, von Niederried bei Interlaken, in Spiez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Sabine, von Häutligen, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caradonna, André, von Himmelried, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 1118171, Registre du commerce Berne, (36)
BERNEXPO AG, in Bern, CH-035.3.033.305-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2013, Publ. 948893).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Schweizerische Immobilien- und Eigenheimmessen AG, in Bern (CH-035.3.013.273-7), gemäss Fusionsvertrag vom 04.09.2013 und Bilanz per 30.06.2013. Aktiven von CHF 702'478.49 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 340'263.85 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderegg-Dietrich, Kathrin, von Wangen an der Aare, in Zollikofen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer, Walter, von Mühleberg, in Rosshäusern (Mühleberg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Sabine, von Häutligen, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winzenried-Ueli, Ulrich, von Bern, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Urs, von Langnau im Emmental, in Therwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schafer, Daniel, von Bösingen, in Niederönz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Weissenfluh Stäheli, Franziska, von Zürich, in Gümligen (Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caradonna, André, von Himmelried, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 7159610, Registre du commerce Berne, (36)
BERNEXPO HOLDING AG, in Bern, CH-035.5.014.807-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 10.08.2012, Publ. 6805760).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grunder, Robert, von Rüti bei Lyssach, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böni, Peter, von Amden, in Spiez, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bill, Monika, von Münchenbuchsee, in Bolligen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bern];
Graf, Sabine, von Häutligen, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lutz, Sita, von Rheineck, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.