Renseignements sur Andreas Graf
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Graf
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3032549, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Die elektrische Werkstatt AG, in Flawil, CHE-110.147.355, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 07.12.2015, Publ. 2523309).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Andreas, von Heiden, in Rehetobel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2523309, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Die elektrische Werkstatt AG, in Flawil, CHE-110.147.355, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2013, Publ. 7218016).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gambino-Vitorio de Almeida, Paula, von Flawil, in Flawil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Andreas, von Heiden, in Rehetobel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5320824, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
R + B Elektro AG, in Oberuzwil, CH-320.3.063.542-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2009, S. 14, Publ. 4977314). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.10.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Andreas, von Heiden, in Bazenheid (Kirchberg SG), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Neusa Treuhand AG, in St. Gallen (CH-320.3.047.706-0), Revisionsstelle;
Rosenast, Rick, von Kirchberg SG, in Lenggenwil (Niederhelfenschwil), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Raphael, von Altstätten, in Oberuzwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kolp, Flavio, von Ebnat-Kappel, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oswald, Stefan, von Sommeri, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].