Renseignements sur Pius Franz Daniel Gräni
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Pius Franz Daniel Gräni
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005902329, Registre du commerce Schwyz, (130)
maxxVision GmbH, in Wollerau, CHE-110.129.914, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, S.0, Publ. 1246055).
Firma neu:
maxxVision GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Pius Gräni, Frohburgstrasse 17a, 8832 Wollerau. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gräni, Pius, von Wauwil, in Wollerau, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2682237, Registre du commerce Zurich, (20)
Axtra GmbH, in Dübendorf, CHE-297.418.746, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2012, Publ. 6545612).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gräni, Pius Franz Daniel, von Wauwil, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hawranek, Daniela, von Zürich, in Dübendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 1246055, Registre du commerce Schwyz, (130)
maxxVision GmbH, bisher in Horgen, CHE-110.129.914, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2012, Publ. 6555190).
Gründungsstatuten:
28.05.2003.
Statutenänderung:
13.12.2013.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Frohburgstrasse 17a, 8832 Wollerau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gräni, Pius, von Wauwil, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Oberrieden].