Renseignements sur Daniel Good
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Daniel Good
Dernières notifications FOSC pour Daniel Good
Numéro de publication: 2114977, Registre du commerce Valais, (626)
Valpromo Sàrl, à Conthey, CHE-263.285.097, société à responsabilité limitée (No. FOSC 238 du 09.12.2013, Publ. 1224561).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Crespo, Yaël, de Evionnaz, à Leytron, associé et gérant, avec signature collective à trois, pour 7 parts sociales de CHF 1'000.00;
Good, Daniel, de Mels, à Sion, associé et gérant, avec signature collective à trois, pour 7 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Kudinov, Roman, de Ayent, à Ayent, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 21 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Anzère (Ayent), associé et président des gérants avec signature collective à trois et avec 7 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 1224561, Registre du commerce Valais, (626)
Valpromo Sàrl, à Conthey, CHE-263.285.097, Route de l'Industrie 5, 1964 Conthey, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
21.11.2013.
But:
Achat, vente, promotion, location, courtage, gérance, administration, transformation et entretien d'immeubles ainsi que la mise en valeur de biens immobiliers et généralement toutes opérations financières, immobilières ou commerciales s'y rapportant (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 21'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Kudinov, Roman, de Ayent, à Anzère (Ayent), associé et président des gérants, avec signature collective à trois, pour 7 parts sociales de CHF 1'000.00;
Crespo, Yaël, de Evionnaz, à Leytron, associé et gérant, avec signature collective à trois, pour 7 parts sociales de CHF 1'000.00;
Good, Daniel, de Mels, à Sion, associé et gérant, avec signature collective à trois, pour 7 parts sociales de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 21.11.2013, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numéro de publication: 5393974, Registre du commerce Valais, (626)
Good Sàrl, à Conthey, CH-626.4.004.026-4, société à responsabilité limitée (FOSC no 131 du 10.07.2009, p. 36, publ. 5131208).
Modification des statuts:
23.10.2009.
Nouveau but:
l'exploitation d'une entreprise de maçonnerie et de béton armé (cf. statuts pour but complet).
Faits qualifiés:
[biffé: La société reprend la suite des affaires ainsi que l'actif et le passif de la société anonyme 'Good SA', sur la base d'un bilan au 31.12.1996 accusant un actif de CHF 168'698.35 et un passif de CHF 103'062.20, soit un actif net de CHF 65'636.15, dont CHF 50'000.-- correspondant au capital social de la société anonyme].
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: Capital social entièrement libéré].
Inscription ou modification de personne:
Good, Daniel, de Mels, à Sion, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 50 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 50'000.--]. [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].