Renseignements sur Igor Gole
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Igor Gole
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005600190, Registre du commerce Lucerne, (100)
SIND AG, in Vitznau, CHE-453.251.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2022, Publ. 1005424915).
Statutenänderung:
21.10.2022.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Obermättlistrasse 29, 6015 Luzern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gole, Igor, von Luzern, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Vitznau];
Gole-Stojic, Sanja, serbische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Vitznau].
Numéro de publication: HR01-1004847491, Registre du commerce Lucerne, (100)
SIND AG, in Luzern, CHE-453.251.583, Ennetweg 4, 6015 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.03.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, den Verkauf, die Überbauung und die Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland sowie die Verwaltung von Finanzen und Beteiligungen. Die Gesellschaft ist überdies befugt, alle Geschäfte durchzuführen, welche mit diesem Geschäftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmungen mit gleichartigem oder ähnlichem Geschäftsbereich beteiligen und sich mit solchen Unternehmungen zusammenschliessen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 02.03.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gole, Igor, von Luzern, in Vitznau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gole-Stojic, Sanja, serbische Staatsangehörige, in Vitznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004739460, Registre du commerce Zurich, (20)
ukus GmbH, in Zürich, CHE-307.304.572, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632195).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gole, Igor, von Luzern, in Vitznau, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mitrovic, Dimitrija, von Turgi, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00].