Renseignements sur Andreas Gnägi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Gnägi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006092947, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Krattiger Engineering AG, in Birwinken, CHE-302.837.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2022, Publ. 1005577365).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ullmann, Renate Regina, von Eschenz und Schüpfen, in Happerswil (Birwinken), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnägi, Andreas, von Täuffelen, in Zihlschlacht (Zihlschlacht-Sitterdorf), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Rohrer, Andreas, von Sachseln, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Krattiger Ullmann, Markus, von Schüpfen, in Happerswil (Birwinken), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1006067867, Registre du commerce Thurgovie, (440)
KEAG Holding AG, in Birwinken, CHE-185.315.286, Bucherstrasse 15, 8585 Happerswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.05.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Errichtung, den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 30.05.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gnägi, Andreas, von Täuffelen, in Zihlschlacht (Zihlschlacht-Sitterdorf), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Andreas, von Sachseln, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005577377, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Krattiger Engineering AG, in Birwinken, CHE-115.296.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4332303).
Statutenänderung:
27.09.2022.
Firma neu:
Krattiger AG Consulting Engineers.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Anpassung Funktionsbezeichnungen von Amtes wegen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gnägi, Andreas, von Täuffelen, in Zihlschlacht (Zihlschlacht-Sitterdorf), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krattiger, Markus, von Schüpfen, in Happerswil (Birwinken), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Ullmann, Renate, von Wildhaus, in Happerswil (Birwinken), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].