Renseignements sur Helena Gloor
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Helena Gloor
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005430286, Registre du commerce Zoug, (170)
IMI Management Ausbildung AG, in Baar, CHE-101.213.237, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005195854).
Statutenänderung:
09.02.2022.
Aktien neu:
110 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 110 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. Mit Erklärung vom 09.02.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter Wyrsch Treuhand, in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Helena, von Zetzwil, in Ascona, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Stadelmann, Jürg, von Elgg, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4529882, Registre du commerce Zoug, (170)
cpm creativ production media Werbung und Services AG, in Baar, CH-170.3.023.695-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2007, S. 18, Publ. 3764936).
Statutenänderung:
29.05.2008.
Firma neu:
cp.media AG.
Domizil neu:
Zugerstrasse 76B, 6340 Baar.
Zweck neu:
Entwicklung von Software und Strategien für das Gesundheitswesen und die Medizintechnik der Zukunft;
erstellt und betreibt Internetportale vorwiegend für die Gesundheitsprävention und erbringt Marketingdienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
500'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20. [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 2000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter Wyrsch Treuhand, in Baar, Revisionsstelle;
Gloor, Helena, von Zetzwil, in Ascona, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brennecke, Burkhardt, deutscher Staatsangehöriger, in Glienicke (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böhnke, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rockensüss, Klaus-Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martin, Roger, von Krinau, in Eschenbach LU, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Refin GmbH (CH-020.4.031.302-5), in Baar, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3765556, Registre du commerce Zoug, (170)
IMI Management Ausbildung AG, in Baar, CH-170.3.024.241-3, Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Aus- und Weiterbildung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2005, S. 18, Publ. 2680170).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Helena, von Zetzwil, in Ascona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Locarno].