Renseignements sur Dieter Gloor
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Dieter Gloor
Participations
Dernières notifications FOSC pour Dieter Gloor
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005917399, Registre du commerce Argovie, (400)
Gloor Transport AG, in Zofingen, CHE-102.278.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2018, Publ. 4116583).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gloor, Werner, von Zofingen und Birrwil, in Zofingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gloor, Doris, von Zofingen und Birrwil, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Transcontag AG (CHE-107.888.333), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Dieter, von Zofingen und Birrwil, in Zofingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Stierli, Samuel, von Gebenstorf, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dr. Balsiger & Partner AG (CHE-103.858.209), in Zofingen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR01-1005910173, Registre du commerce Argovie, (400)
DGZ Holding AG, in Zofingen, CHE-375.850.679, Aarburgerstrasse 29, 4800 Zofingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.11.2023.
Zweck:
Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen;
Finanzierung von Beteiligungsgesellschaften. Leitung und Beratung, insbesondere in den Bereichen Transport und Entsorgung. Die Gesellschaft kann Patente und andere immaterielle Werte sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 30.11.2023 195 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Gloor Transport AG, in Zofingen (CHE-102.278.110). Es werden 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Medien an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 30.11.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Gloor, Dieter, von Zofingen und Birrwil, in Zofingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stierli, Samuel, von Gebenstorf, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1390861, Registre du commerce Argovie, (400)
Transportgemeinschaft Zofingen, Genossenschaft, in Zofingen, CHE-101.256.583, Genossenschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2010, S. 3, Publ. 5754594).
Firma neu:
Transportgemeinschaft Zofingen, Genossenschaft in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.02.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Urs, von Vordemwald, in Murgenthal, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Reto, von Boningen, in Boningen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giezendanner, Ulrich, von Wattwil, in Rothrist, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gloor, Dieter, von Zofingen und Birrwil, in Zofingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rüegger, Kurt, von Rothrist, in Rothrist, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lienhard, Peter, von Vordemwald, in Vordemwald, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].