Renseignements sur Jörg Viktor Glanzmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Jörg Viktor Glanzmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005508458, Registre du commerce Lucerne, (100)
Immo Glanzmann GmbH, in Doppleschwand, CHE-368.632.226, Pfrundmatte 3, 6112 Doppleschwand, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.06.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Erstellung, den Verkauf, die Verwaltung und die Vermietung von Immobilien;
Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von der Erbengemeinschaft Paul Glanzmann sel., bestehend aus Rainer Glanzmann, von Doppleschwand, in Doppleschwand und Jörg Viktor Glanzmann, von Doppleschwand, in Doppleschwand, das Grundstück Nr. 36, GB Doppleschwand, zu einem Preis von CHF 292'700.00 zu erwerben.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 21.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Glanzmann, Jörg Viktor, von Doppleschwand, in Doppleschwand, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Glanzmann, Rainer, von Doppleschwand, in Doppleschwand, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 4856750, Registre du commerce Lucerne, (100)
Garage Glanzmann AG, in Doppleschwand, CH-100.3.024.360-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 22.12.2000, S. 8783).
Statutenänderung:
17.12.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 08.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engel, Brigitte, von Werthenstein und Schüpfheim, in Wolhusen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glanzmann, Jörg, von Doppleschwand, in Doppleschwand, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift [bisher: Sekretär].
Numéro de publication: 4018074, Registre du commerce Lucerne, (100)
Raiffeisenbank Hasle-Flühli-Romoos, in Hasle LU, CH-100.5.006.444-2, Die Bank betreibt in gemeinsamer Selbsthilfe im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen die Entgegennahme von Geldern in allen bankgemässen Formen,... Genossenschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2006, S. 8, Publ. 3384104).
Statutenänderung:
16.03.2007.
Firma neu:
Raiffeisenbank Hasle-Flühli-Romoos Genossenschaft. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Josef, von Hasle LU, in Hasle LU, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wicki, Franz, von Flühli, in Flühli, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emmenegger, Silvia, von Flühli, in Flühli, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lustenberger, Ruedi, von Romoos, in Romoos, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kammermann, Rita, von Romoos, in Romoos, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmid, Marie Anna genannt Marianne, von Hasle LU und Schüpfheim, in Hasle LU, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Felder, Stefan, von Flühli, in Flühli, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Glanzmann, Jörg, von Doppleschwand, in Doppleschwand, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kronenberg, Werner, von Willisau, in Hasle LU, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Willisau-Land].