Renseignements sur Rabih Ghosn
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rabih Ghosn
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6033938, Registre du commerce Berne, (36)
Adonis Gastro GmbH, in Bern, CH-035.4.031.184-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2009, S. 4, Publ. 5078350).
Statutenänderung:
03.02.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Restaurants und Bars. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich durch Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ghosn, Rabih, von Landiswil, in Lausanne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Bou Harb, Georges, von Bätterkinden, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaddah, Imad, syrischer Staatsangehöriger, in Zuchwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 3137328, Registre du commerce Berne, (36)
Adonis Gastro GmbH, in Bern, CH-035.4.031.184-9, Betrieb von Restaurants und Bars, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 22.04.2003, S. 2, Publ. 956668).
Statutenänderung:
18.11.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
El-Haddad, Elie, von Baden, in Belp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bou Harb, Georges, von Bätterkinden, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--;
Ghosn, Rabih, von Landiswil, in Lausanne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.