Renseignements sur Soheyl Ghaemian
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Soheyl Ghaemian
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006034041, Registre du commerce Zurich, (20)
Gripteon AG in Liquidation, in Küsnacht (ZH), CHE-391.141.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2021, Publ. 1005222614).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ghaemian, Soheyl, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Jürg, von Füllinsdorf, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1064225, Registre du commerce Zurich, (20)
Reutax Management AG, in Zürich, CH-020.3.037.322-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 02.04.2013, Publ. 7126764).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ghaemian, Soheyl, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carotta, René, von Lostorf, in Lostorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 962601, Registre du commerce Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 61 vom 28.03.2013 publizierten TR-Eintrag Nr. 10'239 vom 25.03.2013Gripteon AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.036.215-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2013, Publ. 7124454).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ghaemian, Soheyl, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. .