Renseignements sur Gilles Gétaz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Gilles Gétaz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4034367, Registre du commerce Berne, (36)
More Smiles Sàrl, à Biel/Bienne, CHE-105.194.550, société à responsabilité limitée (No. FOSC 147 du 02.08.2010, Publ. 5753618).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gétaz, Gilles, de Château-d'Oex, à Cressier NE, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Rageth, Cédric, de Cazis, à Lyss, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.00.
Numéro de publication: 3011111, Registre du commerce Berne, (36)
GW Vertrieb GmbH, in Bern, CHE-109.313.138, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2010, Publ. 5493208).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Doffey, Cyril, von Le Mouret, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gétaz, Gilles, von Château-d'Oex, in Kehrsatz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Cressier NE, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 5493208, Registre du commerce Berne, (36)
GW Vertrieb GmbH, in Bern, CH-645.1.010.442-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2005, S. 3, Publ. 2885702).
Statutenänderung:
08.12.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: eingeschriebene Briefe. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gétaz, Gilles, von Château-d'Oex, in Cressier NE, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Doffey, Cyril, von Le Mouret, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.