Renseignements sur Anton Geisseler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Anton Geisseler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005102207, Registre du commerce Argovie, (400)
Tony Geisseler Transporte GmbH, in Leimbach (AG), CHE-116.294.115, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2010, S.1, Publ. 5929932).
Statutenänderung:
05.02.2021.
Sitz neu:
Reinach (AG).
Domizil neu:
Sonnenweg 6, 5734 Reinach AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Transportleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geisseler, Anton, von Willisau, in Leimbach AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Geisseler, Silvia, von Willisau, in Leimbach AG, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Markus Ralph, von Zürich, in Reinach (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 4406153, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Phoenix Mechatronic AG, in Aesch (BL), CHE-115.677.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2011, Publ. 6453264).
Statutenänderung:
31.07.2018.
Sitz neu:
Lupsingen.
Domizil neu:
Hofackerweg 10, 4419 Lupsingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geisseler, Anton, von Willisau, in Lupsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Seltisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3424685, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
AMEKO Truck AG, in Aesch (BL), CHE-109.384.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2017, Publ. 3349507).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geisseler, Anton, von Willisau, in Seltisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.