Renseignements sur Markus Geiger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Geiger
Participations
Dernières notifications FOSC pour Markus Geiger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3623643, Registre du commerce Berne, (36)
Geiger AG Bern, in Bern, CHE-105.978.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2013, Publ. 7053542).
Statutenänderung:
17.05.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung, Vermietung, den Erwerb und die Veräusserung von Immobilien, den Erwerb, die Vermietung und den Verkauf von Maschinen und anderen Mobilien, die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Bauvorhaben aller Art sowie das Halten von Beteiligungen an Unternehmen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten oder erwerben sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt mit diesem im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, per Telefax oder mit elektronischer Post oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im SHAB. Gemäss Erklärung vom 17.05.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Strasser AG, in Bern, Revisionsstelle;
Haering, Mario, von Ueberstorf, in Rüschegg Heubach (Rüschegg), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiger, Siegfried, von Steffisburg, in Rüfenacht BE (Worb), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Geiger, Markus, von Steffisburg, in Boll (Vechigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Geiger, Roland, von Steffisburg, in Kehrsatz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Köniz, Mitglied, Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 3137437, Registre du commerce Berne, (36)
Länggass Druck AG Bern, in Bern, CHE-209.464.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2014, Publ. 1330529).
Statutenänderung:
27.09.2016.
Domizil neu:
Länggassstrasse 65, 3012 Bern.
Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].
Aktien neu:
400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhardt, Hans Franz Prof. Dr. med., von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wasescha, Michael Daniel, von Savognin, in Stuckishaus (Kirchlindach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiger, Markus, von Steffisburg, in Boll (Vechigen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Reinhardt, Thomas, von Basel, in Spiegel b. Bern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4443650, Registre du commerce Berne, (36)
Geiger AG Bern, in Bern, CH-035.3.002.957-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 23.10.2003, S. 2, Publ. 1227176).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Froidevaux, Marcel, von Les Bois, in Ostermundigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Reber, Peter, von Schangnau, in Wohlen bei Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiger, Siegfried, von Steffisburg, in Rüfenacht BE, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Geiger, Markus, von Steffisburg, in Boll, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Geiger, Roland, von Steffisburg, in Köniz, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haering, Mario, von Ueberstorf, in Rüschegg Heubach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jaberg, Peter, von Zürich, in Grosshöchstetten, mit Kollektivprokura zu zweien.