Renseignements sur Ulrich Gasser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ulrich Gasser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1138745, Registre du commerce Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Ferenberg-Bantigen, in Bolligen, CH-035.5.015.022-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 243 vom 13.12.2012, Publ. 6974002).
Statutenänderung:
11.11.2011.
Firma neu:
Milchgenossenschaft Ferenberg-Bantigen.
Zweck neu:
Sie bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch: eine möglichst vorteilhafte Sammlung der Milch und deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften;
die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Mich und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
Sie kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern;
die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder..
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich, Umbieten oder Inserate im Anzeiger. .
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Ulrich, von Belp, in Ferenberg bei Stettlen (Bolligen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2977900, Registre du commerce Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Ferenberg-Bantigen, in Bolligen, CH-035.5.015.022-9, Gemeinsame und bestmögliche Verwertung der verfügbaren Milch usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 9 vom 12.01.1973, S. 88).
Statutenänderung:
2.02.2005.
Zweck neu:
Wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch: eine möglichst vorteilhafte und rationelle Veredelung der Milch oder deren Verkauf sowie Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften;
allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder;
kann Grundeigentum erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht. [bisher: Persönliche und solidarisch unbeschränkte Haftbarkeit der Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kipfer, Paul, von Langnau im Emmental, in Ferenberg bei Stettlen (Bolligen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bergmann, Fritz, von Meikirch, in Ferenberg bei Stettlen (Bolligen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Hans, von Bolligen, in Ferenberg bei Stettlen (Bolligen), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böhlen, Christian, von Riggisberg, in Ferenberg bei Stettlen (Bolligen), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Fritz, von Bolligen, in Ferenberg bei Stettlen (Bolligen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zürcher, Ernst, von Trachselwald, in Ferenberg bei Stettlen (Bolligen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sterchi, Erich, von Bolligen, in Ferenberg bei Stettlen (Bolligen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Schmid, Andreas, von Bolligen, in Ferenberg bei Stettlen (Bolligen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Bergmann, Markus, von Meikirch, in Ferenberg bei Stettlen (Bolligen), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Stettler, Christian, von Bolligen, in Ferenberg bei Stettlen (Bolligen), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schmid, Urs, von Bolligen, in Bantigen (Bolligen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gasser, Ulrich, von Belp, in Ferenberg bei Stettlen (Bolligen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Strahm, Ulrich, von Langnau im Emmental, in Ferenberg bei Stettlen (Bolligen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.