Renseignements sur Jürg Gasche Bühler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jürg Gasche Bühler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3776991, Registre du commerce Zurich, (20)
Ärztefon AG, in Kilchberg (ZH), CHE-115.339.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2016, Publ. 3084573).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knöpfli, Dr. Bruno, von Zürich, in Davos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasche Bühler, Jürg, von Oekingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widler, Josef, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhard, David, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohlbacher, Michael, von Eggiwil, in Zeihen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1915307, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Auf der Hoeh - Forum Medicorum Turicensium, in Zürich, CHE-104.408.292, Genossenschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2014, Publ. 1616073).
Firma neu:
Genossenschaft Auf der Hoeh - Forum Medicorum Turicensium in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.10.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasche Bühler, Jürg, von Oekingen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1616073, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Auf der Hoeh - Forum Medicorum Turicensium, in Zürich, CHE-104.408.292, Genossenschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2011, Publ. 6321500).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhandbüro Rebsamen AG (CHE-112.281.148), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Treuhandbüro Rebsamen AG (CH-020.3.028.581-2)];
Gasche Bühler, Jürg, von Oekingen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.