Renseignements sur Terry Garrone
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Terry Garrone
Numéro de publication: HR02-1005824224, Registre du commerce Valais, (621)
LA POMME D'API SA, à Monthey, CHE-293.471.569, société anonyme (No. FOSC 80 du 27.04.2021, Publ. 1005161694).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Donnet, Roger Raymond, de Troistorrents, à Monthey, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Garrone, Terry, de Monthey, à Monthey, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Bourgeois, Violaine, de Ballaigues, à Monthey, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Becq de Fouquières, Arthur, citoyen français, à Versoix, administrateur unique, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005161694, Registre du commerce Valais, (621)
LA POMME D'API SA, à Monthey, CHE-293.471.569, société anonyme (No. FOSC 138 du 19.07.2013, Publ. 986165).
Modification des statuts:
24.03.2021.
Nouveau but:
exploitation d'un commerce d'alimentation diététique;
la société peut effectuer toute opération financière ou commerciale en rapport avec son but ou apte à le favoriser;
elle peut en outre créer des succursales en Suisse et à l'étranger, et prendre des participations, fonder ou financer des entreprises en Suisse et à l'étranger, ayant un rapport direct ou indirect avec son but;
la société peut acquérir des immeubles en Suisse et à l'étranger, les grever, les vendre et les administrer.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 100 actions au porteur de CHF 1'000.00].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Knupfer, Maxime Philippe, de Fieschertal, à Monthey, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Donnet, Roger Raymond, de Troistorrents, à Monthey, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Garrone, Terry, de Monthey, à Monthey, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Bourgeois, Violaine, de Ballaigues, à Monthey, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 2900243, Registre du commerce Valais, (621)
Vita Caps Pharma SA, à Monthey, CHE-261.482.988, société anonyme (No. FOSC 187 du 27.09.2013, Publ. 1097975).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Garrone, Terry, de Monthey, à Monthey, président, avec signature collective à deux;
Garrone, Mana, de Monthey, à Monthey, administratrice et secrétaire, avec signature collective à deux;
Bräm, Patrick Alexandre, de Zürich, à Monthey, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Garrone, Marianne, de Monthey, à Monthey, présidente, avec signature collective à deux;
Garrone, Dominique, de Monthey, à Monthey, vice-président, avec signature collective à deux.