Renseignements sur Simon Gander
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Simon Gander
Participations
Dernières notifications FOSC pour Simon Gander
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004913488, Registre du commerce Berne, (36)
Elektrizitätsgenossenschaft Gsteig, in Gsteig, CHE-103.413.304, Genossenschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2018, Publ. 4423453).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graa, Simon, von Gsteig, in Feutersoey (Gsteig), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kohli, Roger, von Gsteig, in Feutersoey (Gsteig), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fuhrer-Haldi, Andrea Julia, von Saanen, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Herrgesell-Kubli, Sandra Katharina, von Glarus und Därstetten, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied der Verwaltung, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gander, Simon, von Gsteig, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1116037, Registre du commerce Berne, (36)
Kanalisationsgenossenschaft Ledi, in Gsteig, CH-092.5.008.737-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 235 vom 08.10.1979, S. 3178).
Statutenänderung:
27.06.2013.
Domizil neu:
c/o Bernhard Lammers, Arnenseestrasse 9, 3784 Feutersoey.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: ohne persönliche Haftung].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Zirkularschreiben. [Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften] [gestrichen: Vorstand: 3 bis 5 Mitglieder].Gemäss Erklärung vom 28.06.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
d'Hooghe, Luc, von Saanen, in Feutersoey (Gsteig), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehret, Martin, von Lauenen, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lammers, Bernhard Karl, von Saanen, in Feutersoey (Gsteig), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gander, Simon, von Lauenen, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Berne, (36)
Elektrizitätsgenossenschaft Gsteig, in G s t e i g , Genossenschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.1995, S. 3916).
Domizil neu:
c/o Ulrich Haldi, Präs., Ledi, 3784 Feutersoey.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graa, Fritz, von Gsteig, in Gsteig, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haldi, Ulrich, von Gsteig, in Feutersoey (Gsteig), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Gander, Simon, von Gsteig, in Feutersoey (Gsteig), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hefti, Peter, von Luchsingen, in Gsteig, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schlunegger, Adolf, von Lauterbrunnen, in Gsteig, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brand, Richard, von Lauenen, in Gsteig, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schopfer, Hannes, von Saanen, in Gsteig, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gehret, Martin, von Lauenen, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.