Renseignements sur Urs Gamper
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urs Gamper
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2963811, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton St. Gallen (SRK Kanton St. Gallen), in St. Gallen, CHE-108.099.534, Verein (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2015, Publ. 2412893).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gamper, Urs, von Stettfurt, in Eggersriet, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reiss, Brigitte, von Dietikon, in Wil SG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Wetzikon ZH];
Rupp, Christian, von Trub, in Neukirch (Egnach), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5593990, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 549 vom 18.03.2010, S. 14, publizierten TR-Eintrags Nr. 2'448 vom 12.03.2010. Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton St. Gallen (SRK Kanton St. Gallen), in St. Gallen, CH-320.6.049.241-6, Verein (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2010, S. 14, Publ. 5546490).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamper, Urs, von Stettfurt, in Eggersriet, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5546490, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton St. Gallen (SRK Kanton St. Gallen), in St. Gallen, CH-320.6.049.241-6, Verein (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2009, S. 22, Publ. 5132966).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamper, Urs, von Stettfurt, in Eggersriet, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.