Renseignements sur Hans Peter Fust
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Hans Peter Fust
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hans Peter Fust
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2865359, Registre du commerce Zurich, (20)
Versicherungskasse des SBV, in Zürich, CHE-109.648.596, Stiftung (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2014, Publ. 1716333).
Name neu:
Versicherungskasse des SBV in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 14.03.2016 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodmer, Stefan, von Grüningen, in Untersiggenthal, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Fust, Hans Peter, von Mosnang, in Bütschwil-Ganterschwil, Vizepräsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bütschwil, Vizepräsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grossmann, Jean-Pierre, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Helmle, Christoph, von Thun, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Lehmann, Dr. Daniel, von Langnau im Emmental, in Wil ZH, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Murer, Jost, von Beckenried, in Beckenried, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Stutz, Philipp, von Willisau, in Willisau, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-100.9.021.758-3)].
Numéro de publication: 2457255, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Kinderdörfli St. Iddaheim, in Lütisburg, CHE-112.374.732, Verein (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2015, Publ. 1951203).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Rosmarie, von Nesslau, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fust, Hans Peter, genannt Hanspeter, von Mosnang, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Fust, Hanspeter, in Bütschwil, Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Andres, Stefanie, von Appenzell, in Münchwilen TG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1973655, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung Schweizer Kinder des Kinder Dörfli St. Iddaheim, in Lütisburg, CHE-115.276.824, Stiftung (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2013, Publ. 967107).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörflinger, Otmar, von Küsnacht ZH, in Wil SG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fust, Hans Peter, genannt Hanspeter, von Mosnang, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Fust, Hanspeter, in Bütschwil, Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Schönenberger, Alfons, von Kirchberg SG, in Kirchberg SG, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gasser, Urs, von Diepoldsau, in Wattwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.