Renseignements sur Urs Roland Furrer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Urs Roland Furrer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005931197, Registre du commerce Zurich, (20)
cabline GmbH, in Adliswil, CHE-195.772.308, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2023, Publ. 1005904552).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Urs Roland, von Zürich, in Langnau am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005931289, Registre du commerce Zurich, (20)
saxi Schweiz AG, in Adliswil, CHE-154.721.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2021, Publ. 1005221195).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Radtke, Dr. Michael Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haberbosch, Jan Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Urs Roland, von Zürich, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005438358, Registre du commerce Zurich, (20)
Bodan Properties AG, bisher in Wil (SG), CHE-113.538.901, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2021, Publ. 1005157844).
Statutenänderung:
19.01.2022.
Firma neu:
BizEB AG.
Sitz neu:
Adliswil.
Domizil neu:
Webereistrasse 66, 8134 Adliswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft nimmt Beratungen, Vermittlungen, Coaching für Partner und Kunden vor. Sie kann Beteiligungen und/oder Partnerschaften und/oder Arbeitsgemeinschaften im In- und Ausland eingehen, erwerben und/oder veräussern. Sie kann Grundeigentum und Immobilien im In- und Ausland erwerben, selbst erstellen und/oder veräussern. Zudem kann die Gesellschaft Sach- und/oder Finanzanlagen im In- und Ausland eingehen und/oder veräussern für eigene Rechnung sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und/oder Dritte abgeben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und/oder Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft richtet ihre Tätigkeiten nach den Grundregeln der SDGs (Sustainable Development Goals der UN) aus und beachtet die Grundhaltungen zum Wohle von Mensch, Natur- und Tierwelt. Zudem kann die Gesellschaft auch gemeinnützige Organisationen und Institutionen finanziell und ideell unterstützen und/oder gemeinsame Projekte mittragen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen primär durch Brief / Mail-Information;
bei amtlichen Erfordernissen erfolgen Mitteilungen durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breu, Stefan Urs, von Oberegg, in Münchwilen (TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eger, Hans-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Furrer, Urs, von Zürich, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kesseli, Albert, von Gams, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.