Renseignements sur Robert Furrer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Robert Furrer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Robert Furrer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005399772, Registre du commerce Berne, (36)
Res Publica Consulting AG, in Bern, CHE-109.867.804, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2021, Publ. 1005097827).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Robert, von Basel, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haudenschild Feller, Rita, von Niederbipp, in Spiegel b. Bern (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmitt, Werner, von Flums, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Froidevaux, Silvia Marianne, von Zürich, in Diemtigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Juric, Aldijana, von Heimberg, in Heimberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nydegger, Markus, von Schwarzenburg, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004768884, Registre du commerce Berne, (36)
Freies Gymnasium Bern, in Bern, CHE-103.279.276, Verein (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2018, Publ. 1004465824).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flury, Marius Julian, von Lommiswil, in Liebefeld (Köniz), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lingg, David, von Zürich und Grossdietwil, in Bern, Sekretär (Nichtmitglied), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Robert, von Basel, in Bern, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wichtrach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Seyed Jalali-Strahm, Regula, von Bern, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Jegenstorf];
Oberson, José, von Vuisternens-devant-Romont, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Geschäftsführer, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004462939, Registre du commerce Berne, (36)
Res Publica Consulting AG, in Bern, CHE-109.867.804, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2017, Publ. 3510075). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.03.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenzer, Andreas, von Melchnau, in Ittigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rindlisbacher, Bendicht Johannes, von Lützelflüh, in Vallamand (Vully-les-Lacs), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Peter, von Madiswil, in Seedorf BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Leimiswil, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bühler, Simon Peter, von Matten bei Interlaken, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kämpfer, Andreas, von Dürrenroth, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zürcher, Hans Ulrich, von Trubschachen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
T + R AG (CHE-105.857.623), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle;
Aerni Wyss, Sandra-Simone, von Zollikofen, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barmettler, Christa, von Buochs, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertelletto Küng, Claude Rose Lucie, von Glarus Nord, in Faoug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Marcel, von Brienz (BE), in Worb, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Robert, von Basel, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wichtrach];
Gisler-Lätsch, Michael, von Luzern, in Kaltbach (Mauensee), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haas, Anita, von Flums, in Worblaufen (Ittigen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kerstjens, Laura Marcella, von Zürich, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maring-Walther, Elsbeth, von Eggiwil, in Münchenbuchsee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Michael Urs, von Uitikon, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Münger, Hanspeter, von Wohlen bei Bern, in Zollikofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ittigen];
Peter-Strausak, Claudia Gabriela, von Lohn-Ammannsegg, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.