Renseignements sur Christian Fröhle
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christian Fröhle
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005899791, Registre du commerce Schwyz, (130)
LichTec GmbH, in Freienbach, CHE-225.167.255, Breitenstrasse 89a, 8832 Wilen b. Wollerau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.11.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion und den Handel von und mit Leuchten und Komponenten und Steuerungen aller Art, insbesondere von LED-Spezialleuchten und LED-Profilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 24.11.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Christen, Giulio Nicola, von Affoltern im Emmental, in Tuggen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fröhle, Christian, von Münchenbuchsee, in Freienbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Funk, Markus Hans Heinrich, von Wädenswil, in Obfelden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Voft, Erich André, von Wangen (SZ), in Wangen (SZ), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005103126, Registre du commerce Schwyz, (130)
MDE Display + Electronics GmbH, in Wangen (SZ), CHE-109.663.064, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2019, Publ. 1004729229).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fröhle, Christian, von Münchenbuchsee, in Feusisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Marty, Urs, von Lachen, in Altendorf, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 3130801, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
fb backöfen AG, in Liestal, CHE-109.504.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2013, Publ. 7169580).
Firma neu:
fb backöfen AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.10.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fröhle-Garni, Ewald, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), mit Einzelunterschrift;
Boyer, Leonard, französischer Staatsangehöriger, in Rixheim (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fröhle, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fröhle-Garni, Rosamunde, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vizzaccaro-Frigerio, Pietro, von Muttenz, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].