Renseignements sur Alexandre Frochaux
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Alexandre Frochaux
Numéro de publication: HR02-1005514484, Registre du commerce Valais, (621)
Brain Core Sàrl, à Monthey, CHE-113.424.769, société à responsabilité limitée (No. FOSC 231 du 28.11.2019, Publ. 1004770546).
Nouvelle adresse:
Route de l'Ile-au-Bois 3, 1870 Monthey.
Inscription ou modification de personne(s):
Tornare, Jean-Marc, de Monthey, à Monthey, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 23 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 27 parts sociales de CHF 100.00];
Caballero, Enrique, de Neuchâtel, à Monthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 23 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 27 parts sociales de CHF 100.00];
Frochaux, Alexandre, de Le Landeron, à Monthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 23 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 27 parts sociales de CHF 100.00];
Martin, Jean Jacques, de Anniviers, à Monthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 115 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 119 parts sociales de CHF 100.00];
Bouillet, Pierre-Antoine, citoyen français, à Neuilly-sur-Seine (FR), associé, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 100.00;
Kim Teck, Mark Chee, citoyen singapourien, à Twin Waterfalls (SG), associé, sans droit de signature, pour 6 parts sociales de CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1004770546, Registre du commerce Valais, (621)
Brain Core Sàrl, à Monthey, CHE-113.424.769, société à responsabilité limitée (No. FOSC 140 du 23.07.2018, Publ. 4375977).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Wojsa, Adam, citoyen polonais, à Cracovie (PL), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 24 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Tornare, Jean-Marc, de Monthey, à Monthey, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 27 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 24 parts sociales de CHF 100.00];
Caballero, Enrique, de Neuchâtel, à Monthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 27 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 24 parts sociales de CHF 100.00];
Frochaux, Alexandre, de Le Landeron, à Monthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 27 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 24 parts sociales de CHF 100.00];
Martin, Jean Jacques, de Anniviers, à Monthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 119 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 104 parts sociales de CHF 100.00].
Numéro de publication: 3083013, Registre du commerce Valais, (621)
Brain Core Sàrl, à Monthey, CHE-113.424.769, société à responsabilité limitée (No. FOSC 188 du 28.09.2016, Publ. 3078707).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pelling, Michael, de Loveresse, à Saint-Sulpice VD, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Tornare, Jean-Marc, de Monthey, à Monthey, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 24 parts sociales de CHF 100.00;
Frochaux, Alexandre, de Le Landeron, à Monthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 24 parts sociales de CHF 100.00;
Martin, Jean Jacques, de Anniviers, à Monthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 104 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et président des gérants avec signature individuelle et avec 100 parts sociales de CHF 100.00];
Rouquette, Stéphane, citoyen français, à Olemps (FR), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 24 parts sociales de CHF 100.00;
Wojsa, Adam, citoyen polonais, à Cracovie (PL), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 24 parts sociales de CHF 100.00.