Renseignements sur Remo Friedli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Remo Friedli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006083072, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Confimo AG, in Allschwil, CHE-110.348.416, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, Publ. 3614369).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göppert, Catherine Simone, von Basel, in Binningen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Friedli, Remo, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stricker, Philip, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6738282, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Confimo AG, bisher in Basel, CH-270.3.013.334-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2010, S. 8, Publ. 5944154).
Gründungsstatuten:
09.12.2003.
Statutenänderung:
21.06.2012.
Sitz neu:
Allschwil.
Domizil neu:
Sandweg 52a, 4123 Allschwil.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Göppert, Catherine Simone, von Basel, in Allschwil, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Göppert, Catherine];
Friedli, Remo, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Ursenbach].