Renseignements sur Markus Friedli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Friedli
Dernières notifications FOSC pour Markus Friedli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004472198, Registre du commerce Zurich, (20)
LKW Fahrschule Friedli GmbH, in Winterthur, CHE-116.270.735, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2010, Publ. 5923916).
Die Erbengemeinschaft Hans Friedli besteht aus:
Elisabeth Ida Friedli-Hof, von Utzenstorf, in Winterthur, Daniel Friedli, von Utzenstorf, in Winterthur, Markus Friedli, von Utzenstorf, in Winterthur, Gabriele Friedli, vom Utzenstorf, in Zürich, Claudia Friedli, vom Utzenstorf, in Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Hans, von Utzenstorf, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbengemeinschaft Hans Friedli, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Friedli, Markus, von Utzenstorf, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1233099, Registre du commerce Zoug, (170)
RealWert AG, in Zug, CHE-113.528.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2013, Publ. 1202573).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Markus, von Utzenstorf, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Dominic, von Ebnat-Kappel, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6350320, Registre du commerce Zurich, (20)
Kühlhaus AG Winterthur, in Winterthur, CH-020.3.915.318-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2009, S. 26, Publ. 5184972).
Statutenänderung:
15.09.2011.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rubli, Peter, von Dachsen, in Dachsen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Würmli, Markus, von Bichelsee-Balterswil, in Elgg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gubler, Peter, von Frauenfeld, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Dominic, von Ebnat-Kappel, in Sirnach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Friedli, Markus, von Utzenstorf, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.