Renseignements sur Daniele Frei
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Daniele Frei
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4079767, Registre du commerce Lucerne, (100)
Schweizerischer Plattenverband (SPV), in Dagmersellen, CHE-106.262.349, Verein (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2016, Publ. 2742543).
Statutenänderung:
23.06.2017.
Zweck neu:
Vertretung der Mitgliederinteressen als Berufs- und Branchenorganisation in allen Belangen gegenüber politischen Behörden, Organisationen, Sozialpartnern sowie der Öffentlichkeit gemäss verbandseigenem Leitbild;
Sicherstellung und Förderung der praxis- und bedürfnisbezogenen, sich an den Erfordernissen von Gegenwart und Zukunft orientierenden Aus- und Weiterbildung in den vom SPV betreuten Branchen und Berufen;
Aufbau und Aufrechterhaltung von einheitlichen Normen und Berufsregelungen;
Unterstützung und Förderung der Mitglieder in ihren unternehmerischen und fachlichen Belangen.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge;
Erlöse aus Dienstleistungen gegenüber Mitgliedern und Dritten;
Vertrieb von Hilfsmitteln, Drucksachen, Literatur und Ausbildungsmitteln, welche der Branche dienen;
Vergütungen aus Zusammenarbeit mit Dritten;
Erträge aus Fonds und Verbandsvermögen;
Erträge aus Beteiligungen;
Geschenke, Legate, Stiftungen und weitere Einnahmen;
Staatliche Subventionen. [bisher: Mittel: Grund- und Jahresbeiträge;
Donatoren;
Sponsoren;
Spenden;
Gönner.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boschian, Silvio, von Lugano, in Stans, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Daniele, von Appenzell, in Wittenbach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imbach, Konrad, von Biberist, in Biberist, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saxer, Stephan, von Wohlenschwil, in Buchs (AG), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Arm, Elisabeth, von Landiswil, in Hünenberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Digirolamo, Marco, von Oberburg, in Recherswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2025687, Registre du commerce Lucerne, (100)
Schweizerischer Plattenverband (SPV), in Dagmersellen, CHE-106.262.349, Verein (SHAB Nr. 90 vom 13.05.2013, Publ. 7185612).
Statutenänderung:
21.06.2013, 27.06.2014.
Organisation neu:
[Organisation gestrichen gemäss Art. 92 lit. j. HRegV]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duriaux, Jean-Claude, von Pont-en-Ogoz, in Vevey, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heynen, Mario, von Ausserberg, in Ausserberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arm, Elisabeth, von Landiswil, in Hünenberg, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hollenstein, Ania, von Glattfelden, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Daniele, von Appenzell, in Wittenbach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cornu, Laurent, von Vevey, in Vevey, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küchler, Daniel, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6266910, Registre du commerce Lucerne, (100)
Schweizerischer Plattenverband (SPV), in Dagmersellen, CH-100.6.011.281-4, Verein (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2010, S. 12, Publ. 5814614).
Statutenänderung:
27.05.2011. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bazzi, Mauro, von Lavin, in Locarno, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Ruedi, von Frauenfeld, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allenbach, Roger, von Hilterfingen und Adelboden, in Hilterfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Daniele, von Appenzell, in Wittenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.