Renseignements sur Arthur Frei
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Arthur Frei
Dernières notifications FOSC pour Arthur Frei
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005681240, Registre du commerce Glaris
novatec GmbH, in Glarus Nord, CHE-112.233.161, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2019, Publ. 1004599847).
Statutenänderung:
09.02.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit elektromechanischen Geräten sowie die Erbringung von entsprechenden Dienstleistungen wie auch die Dienstleistungserbringung, Schulung und Weiterbildung in der Aviatik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Arthur, von Luthern, in Berschis (Walenstadt), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Arthur, von Luthern, in Mollis (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004836234, Registre du commerce Argovie, (400)
Wilhelm Sihn AG, in Mägenwil, CHE-107.888.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2016, Publ. 3116727).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Johann, von Lindau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Arthur, von Luthern, in Glarus Nord, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004599847, Registre du commerce Glaris, (160)
novatec GmbH, in Glarus Nord, CHE-112.233.161, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, S.0, Publ. 3175475).
Domizil neu:
Schiltstrasse 5, 8753 Mollis.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Arthur, von Luthern, in Mollis (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Oberurnen (Glarus Nord)].