Renseignements sur Patrick Flammer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Patrick Flammer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3461403, Registre du commerce Zurich, (20)
Hoval AG, in Meilen, CHE-105.938.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2016, Publ. 3031781).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schafflützel, Andreas, von Ittigen und Neckertal, in Wünnewil-Flamatt, mit Kollektivprokura zu zweien;
Flammer, Patrick, von Zuzwil SG, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Oberti, Ivan, von Romoos, in Egg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zahm, Stefan, von Eggiwil, in Ebnat-Kappel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Annen, Dominik, von Basel, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 1651445, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Draht Mayr AG, in Felben-Wellhausen, CHE-113.332.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2012, Publ. 6620318).
Statutenänderung:
31.07.2014.
Sitz neu:
Frauenfeld.
Domizil neu:
Im Alexander 4, 8500 Frauenfeld.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Verkauf von Drähten, Zäunen, Gitter, Toren und Zubehör sowie Metallwaren. Die Gesellschaft kann alle direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck und mit der Anlage ihres Vermögens in Verbindung stehende Geschäfte abschliessen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen und sich an ähnlichen und verwandten Unternehmungen beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flammer, Patrick, von Zuzwil SG, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tenger, Rudolf, von Schleitheim, in Schaffhausen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1129761, Registre du commerce Zurich, (20)
Hoval AG, in Meilen, CH-020.3.912.080-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2013, Publ. 1100331).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Walter, von Meilen, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truninger, Marcel, von Wiesendangen, in Pfäfers, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flammer, Patrick, von Zuzwil SG, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.