Renseignements sur Urs Fischer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urs Fischer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4422198, Registre du commerce Schwyz, (130)
Hüppi AG Zweigniederlassung Pfäffikon SZ, in Freienbach, CH-130.0.010.732-6, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2004, S. 13, Publ. 2590518).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Fischer, Urs, von Wädenswil, in Samstagern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Edgar, von Einsiedeln, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Niederberger, Remigi, von Wolfenschiessen, in Malters, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Neuenschwander, Ueli, von Langnau im Emmental, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürlimann, Marcel, von Bäretswil, in Samstagern, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Reali, Stefan, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2944298, Registre du commerce Zurich, (20)
Hüppi AG, in Zürich, CH-020.3.912.309-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2005, S. 21, Publ. 2932956).
Statutenänderung:
27.06.2005.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsvertrag vom 18.04.2005 auf die neu gegründete Hüppi Allroad AG, in Zürich (CH-020.3.028.922-6), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 6'700'000.-- herabgesetzt.
Firma neu:
Hüppi Immo AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Vermietung und die Veräusserung von Grundstücken. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängenden oder diesen fördernden Geschäfte zu tätigen, Zweigniederlassungen oder Betriebsstätten im In- und Ausland zu errichten, sich an anderen Firmen und Institutionen direkt oder indirekt zu beteiligen oder diesen Finanzdienstleistungen zu erbringen.
Aktienkapital neu:
CHF 565'000.-- [bisher: CHF 7'265'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 565'000.--.
Aktien neu:
5'650 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 72'650 Namenaktien zu CHF 100.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Heinz, von Schmiedrued, in Birrhard, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lauffer, Walter, von Eglisau, in Eglisau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ogg, Peter, von Thayngen, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schärer, René, von Winterthur, in Hettlingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Walser, Harald, von Gais, in Neftenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bürgi, Dr. Hermann, von Fischingen, in Frauenfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frick, Bruno, von Oberbüren, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kocher, Dr. Jan, von Täuffelen, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bortoluzzi, Toni, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Füglister, Hansruedi, von Spreitenbach, in Märstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schlegel, Thomas, von Grabs, in Glattfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zehnder, Edgar, von Einsiedeln, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fischer, Urs, von Wädenswil, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Gabathuler, Rolf, von Zürich, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Tobler, Thomas, von Wetzikon, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Ogg, Rudolf, von Thayngen, in Benken ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Neuenschwander, Hansueli, von Langnau im Emmental, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Niederberger, Remigius, von Wolfenschiessen, in Malters, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Anton Heinrich, von Luzern, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüppi, Dr. Heinz, von Winterthur und Gommiswald, in Neftenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wollerau, ohne eingetragene Funktion];
Hüppi, Peter, von Winterthur und Gommiswald, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüppi, Patrick, von Winterthur und Gommiswald, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hüppi, Alain, von Winterthur und Gommiswald, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Winterthur];
Küchler, André, von Winterthur und Muri AG, in Marthalen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Winterthur].
Registre du commerce Zurich, (20)
Hüppi AG, in Z ü r i c h , Betrieb einer Unternehmung für Strassen-, Hoch- und Tiefbau sowie Beratung auf diesen Gebieten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 23.05.2000, S. 3476).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüppi, Hansjörg, von Winterthur und Gommiswald, in Winterthur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wollerau];
Barbazza, Marco, von Möhlin, in Kaiseraugst, mit Kollektivprokura zu zweien;
Blättler, Andreas, von Bülach, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bachenbülach];
Füglister, Hansruedi, von Spreitenbach, in Märstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hauser, Roland, von Hüntwangen, in Widen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schlegel, Thomas, von Grabs, in Glattfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zehnder, Edgar, von Einsiedeln, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bräm, Hans, von Höri, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Fischer, Urs, von Wädenswil, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Gabathuler, Rolf, von Zürich, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Tobler, Thomas, von Wetzikon, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.