Renseignements sur Heinz Fischer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Heinz Fischer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005310522, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Linde Buchthalen AG, in Schaffhausen, CHE-100.596.562, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019, Publ. 1004681167).
Firma neu:
Linde Buchthalen AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.10.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Heinz, von Schaffhausen, in Dörflingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Flavio, von Dürrenäsch, in Merishausen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005086005, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
GOLDGRUND Immobilien AG, in Schaffhausen, CHE-112.542.596, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2020, Publ. 1004993585).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Heinz, von Schaffhausen, in Dörflingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Elsbeth, von Schaffhausen, in Dörflingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Esther, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasche, Katrin, von Schaffhausen, in Sulzbach (Uster), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3325953, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
GOLDGRUND Immobilien AG, in Schaffhausen, CHE-112.542.596, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, Publ. 3316437).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cois, Giuliano, von Beromünster, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fischer, Heinz, von Schaffhausen, in Dörflingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.