Renseignements sur Johann Fasser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Johann Fasser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2933041, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
SCANTOP AG, in Sargans, CHE-107.554.056, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2012, Publ. 6880326).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fasser, Johann, von Val Müstair, in Mels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger, Jürg, von Sevelen, in Sargans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6880326, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
SCANTOP AG, in Sargans, CH-320.3.036.627-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2009, S. 13, Publ. 5290414).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fasser, Johann, von Val Müstair, in Mels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Müstair, in Sargans]. [behördliche Umbenennung des Bürgerortes].
Numéro de publication: 5290414, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Scantop AG, in Sargans, CH-320.3.036.627-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2007, S. 12, Publ. 4206552).
Statutenänderung:
02.10.2009.
Firma neu:
SCANTOP AG.
Zweck neu:
Herstellung von und Handel mit Fotolithos und alle damit zusammenhängenden Arbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen gründen sowie Liegenschaften erwerben, veräussern und belasten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.10.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göldi, Heinz J., von Rüthi (Rheintal), in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
GGM & Partner Wirtschaftsprüfungs AG, in Küsnacht ZH, Revisionsstelle;
Hardegger, Karl, von Gams, in Bad Ragaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fasser, Johann, von Müstair, in Sargans, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].